türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanları
İsim | Göreve gelme | Görevi bırakma |
Mustafa Kemal Atatürk | 29 Ekim 1923 | 10 Kasım 1938 |
Abdülhalik Renda | 10 Kasım 1938 | 11 Kasım 1938 |
İsmet İnönü | 11 Kasım 1938 | 22 Mayıs 1950 |
Celâl Bayar | 22 Mayıs 1950 | 27 Mayıs 1960 |
Cemal Gürsel | 27 Mayıs 1960 | 28 Mart 1966 |
Cevdet Sunay | 28 Mart 1966 | 28 Mart 1973 |
Tekin Arıburun | 28 Mart 1973 | 6 Nisan 1973 |
Fahri Korutürk | 6 Nisan 1973 | 6 Nisan 1980 |
İhsan Sabri | 6 Nisan 1980 | 12 Eylül 1980 |
Kenan Evren | 12 Eylül 1980 | 9 Kasım 1989 |
Turgut Özal | 31 Ekim 1989 | 17 Nisan 1993 |
Süleyman Demirel | 16 Mayıs 1993 | 16 Mayıs 2000 |
Ahmet Necdet Sezer | 16 Mayıs 2000 | 28 Ağustos 2007 |
Abdullah Gül | 28 Ağustos 2007 | Devam ediyor |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder